MORILLO CAMPANO MANUELA
Informe ejecutivo de MORILLO CAMPANO MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORILLO CAMPANO MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA INFORMATICA DE COMERCIO SL | Administrador Unico | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE MORILLO CAMPANO MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORILLO CAMPANO MANUELA
Empresa: AREA INFORMATICA DE COMERCIO SL
Administrador Unico
- Morillo Campano Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 31, S 8, H SE 43542, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: AREA INFORMATICA DE COMERCIO SL
Administrador Unico
- Morillo Campano Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 31, S 8, H SE 43542, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: AREA INFORMATICA DE COMERCIO SL
Administrador Unico
- Morillo Campano Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 30, S 8, H SE 43542, I/A 4 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: AREA INFORMATICA DE COMERCIO SL
Administrador Solidario
- Adolfo Gutierrez De Aguera Cayuela
- Morillo Campano Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 30, S 8, H SE 43542, I/A 4 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Información de MORILLO CAMPANO MANUELA
Mostramos los datos de MORILLO CAMPANO MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORILLO CAMPANO MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos