MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVITIUM SL | Administrador Unico | 14/09/2023 | |
NUEVO TANATORIO DEL GENIL SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | |
HISPANA DE TANATORIOS SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | |
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EL CHAPARRAL DE CASARICHE SL | Administrador Unico | 08/10/2018 |
VINCULACIONES DE MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
Empresa: PREVITIUM SL
Administrador Unico
- Moriana Diaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 126, S 8, H CO 35123, I/A 3 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-14
Empresa: NUEVO TANATORIO DEL GENIL SL
Administrador Mancomunado
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Pozo Aguilera Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 81, S 8, H CO 43349, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-14
Empresa: HISPANA DE TANATORIOS SL
Administrador Unico
- Moriana Diaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7164 , F 201, S 8, H SE133212, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-41
Administrador Unico
- Moriana Diaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6295 , F 197, S 8, H SE111972, I/A 2 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-41
Consejero
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Palos Rodriguez Emilio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 161, S 8, H M 195380, I/A 38 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Consejero
- Garcia De Viedma Corral Beatriz
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Muiño Gallego Jesus Carlos
- Palma Irles Francisco
- Palos Rodriguez Emilio Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 160, S 8, H M 195380, I/A 36 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Consejero
- Garcia De Viedma Corral Beatriz
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Palma Irles Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 160, S 8, H M 195380, I/A 36 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Consejero
- Garcia De Viedma Corral Beatriz
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Palma Irles Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18311 , F 198, S 8, H M 195380, I/A 33 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Consejero
- Alonso Nuñez Manuel Jose
- Garcia De Viedma Corral Beatriz
- Moriana Diaz Antonio Jesus
- Palma Irles Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18311 , F 198, S 8, H M 195380, I/A 33 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Información de MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORIANA DIAZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos