MORGADO MARTI CLAUDIA
Informe ejecutivo de MORGADO MARTI CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORGADO MARTI CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKILL ON NET SA | Apoderado | 14/11/2018 | |
SKILL ON NET SA | Apoderado | 08/11/2018 | |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Solidario | 26/04/2017 | |
NISSAN TRADING EUROPE LTD SUCURSAL EN BARCELONA | Apoderado Solidario | 14/03/2014 |
VINCULACIONES DE MORGADO MARTI CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORGADO MARTI CLAUDIA
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 107, S 8, H B 400040, I/A 28 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 86, S 8, H B 379365, I/A 31 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: SKILL ON NET SA
Apoderado
- Clos Gatnau Cristina
- Guilayn Albert Agustinoy
- Morgado Marti Claudia
- Ros Barrera Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38096 , F 83, S 8, H M 678073, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: LINGLE INVEST SA
Apoderado
- Gandoy Fernandez Isabel
- Guilayn Albert Agustinoy
- Morera Balcells Xavier
- Morgado Marti Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38096 , F 81, S 8, H M 678073, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Morgado Marti Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 81, S 8, H M 530401, I/A 15 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Jover Calvet Eugenia
- Menor Perez Javier
- Morgado Marti Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 102, S 8, H B 400040, I/A 19 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Jover Calvet Eugenia
- Menor Perez Javier
- Morgado Marti Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 81, S 8, H B 379365, I/A 22 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Apoderado Solidario
- Benajiba Ponce Jaume
- Lorenzo Maseda Rafael
- Morgado Marti Claudia
- Muelas Ortega Carmen Margarita
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 219, S 8, H B 18918, I/A 26 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Información de MORGADO MARTI CLAUDIA
Mostramos los datos de MORGADO MARTI CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORGADO MARTI CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos