MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
Informe ejecutivo de MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO KOA COMERCIO Y SERVICIOS PROFESIONALES SL | Apoderado | 11/07/2024 | |
GRUPO KOA COMERCIO Y SERVICIOS PROFESIONALES SL | Socio Unico | 11/07/2024 | |
AOA CREA GRUPO INVERSIONES SL | Socio Unico | 13/06/2024 | |
INVERASTURES RENT SL | Socio Unico | 19/08/2022 | |
IMPERIUM CONSULTORES SL | Socio Unico | 17/12/2019 | |
MYEKO TELEMARKETING SL | Administrador Solidario | 22/12/2017 | |
CRECIENTE INVERSIONES SRL | Socio Unico | 23/10/2013 | |
GRUPO GO COMERCIO Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
Apoderado
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 665621, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Socio Único
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 665621, I/A 4 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: AOA CREA GRUPO INVERSIONES SL
Socio Único
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 667001, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: IMPERIUM CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H M 707765, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: INVERASTURES RENT SL
Administrador Unico
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4508 , F 90, S 8, H AS 59753, I/A 1 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-33
Empresa: INVERASTURES RENT SL
Socio Único
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4508 , F 90, S 8, H AS 59753, I/A 1 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-33
Empresa: GRUPO GO COMERCIO Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 133, S 8, H CS 34952, I/A 3 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-12
Empresa: ARCADE DAYSAN SL
Administrador Solidario
- Granados Cristobal Lara
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38291 , F 28, S 8, H M 681298, I/A 2 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: IMPERIUM CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H M 707765, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: IMPERIUM CONSULTORES SL
Socio Único
- Morgado Casero Pablo Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H M 707765, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
VER MAS ACTOS
Información de MORGADO CASERO PABLO ISRAEL
Mostramos los datos de MORGADO CASERO PABLO ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORGADO CASERO PABLO ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos