MORETO MATOSAS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MORETO MATOSAS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORETO MATOSAS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSERMAT SL | Presidente | 10/01/2019 | 06/03/2019 |
ROSERMAT SL | Consejero | 10/01/2019 | 06/03/2019 |
REGALO SOLUCION SL | Liquidador | 09/01/2012 | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE MORETO MATOSAS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORETO MATOSAS MARIA TERESA
Empresa: ROSERMAT SL
Consejero
- Echevarria Moreto Maria Teresa
- Moreto Matosas Maria Dolores
- Moreto Matosas Maria Teresa
- Moreto Matosas Rosa
Presidente
- Moreto Matosas Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34280 , F 64, S 8, H B 241572, I/A 5 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Empresa: ROSERMAT SL
Consejero
- Echevarria Moreto Maria Teresa
- Moreto Matosas Maria Dolores
- Moreto Matosas Maria Teresa
- Moreto Matosas Rosa
Presidente
- Moreto Matosas Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34280 , F 64, S 8, H B 241572, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: REGALO SOLUCION SL
Liquidador
- Moreto Matosas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39564 , F 21, S 8, H B 350578, I/A 3 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de MORETO MATOSAS MARIA TERESA
Mostramos los datos de MORETO MATOSAS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORETO MATOSAS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos