MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
Informe ejecutivo de MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPATOS MORETON SL | Liquidador | 01/10/2012 | 04/01/2016 |
ZAPATOS MORETON SL | Administrador Unico | 15/03/2011 | 01/10/2012 |
ZAPATOS ULTRA SL | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 18/07/2011 |
ZAPATOS ULTRA SL | Administrador Solidario | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
Empresa: ZAPATOS MORETON SL
Liquidador
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 168, S 8, H C 9624, I/A 7 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-15
Empresa: ZAPATOS MORETON SL
Liquidador
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 168, S 8, H C 9624, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-15
Empresa: ZAPATOS MORETON SL
Administrador Unico
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 168, S 8, H C 9624, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-15
Empresa: ZAPATOS ULTRA SL
Administrador Solidario
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
- Morete Perez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 130, S 8, H C 7334, I/A 11 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-15
Empresa: ZAPATOS MORETON SL
Administrador Unico
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 167, S 8, H C 9624, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-15
Empresa: ZAPATOS ULTRA SL
Administrador Solidario
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
- Morete Perez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 130, S 8, H C 7334, I/A 10 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-15
Empresa: ZAPATOS ULTRA SL
Administrador Solidario
- Morete Perez Maria Carmen Hortensia
- Morete Perez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 225, S 8, H C 7334, I/A 8 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-15
Información de MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA
Mostramos los datos de MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORETE PEREZ MARIA CARMEN HORTENSIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos