MORERA VILLUENDAS AMAYA
Informe ejecutivo de MORERA VILLUENDAS AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORERA VILLUENDAS AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAMA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2012 | 11/07/2014 |
INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL | Consejero | 04/01/2012 | |
BAMA INVERSIONES SL | Consejero | 03/01/2012 | |
INDUSTRIAS MORERA SA | Consejero | 17/09/2010 | |
MORERA HERMANOS SA | Consejero | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE MORERA VILLUENDAS AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORERA VILLUENDAS AMAYA
Empresa: BAMA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Morera Villuendas Amaya
- Morera Villuendas Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23425 , F 162, S 8, H M 73911, I/A 15 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: BAMA INVERSIONES SA
Administrador Mancomunado
- Morera Villuendas Amaya
- Morera Villuendas Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23425 , F 159, S 8, H M 73911, I/A 14 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL
Consejero
- Morera Villuendas Amaya
- Morera Villuendas Maria Victoria
- Villuendas Diaz Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23832 , F 194, S 8, H M 427773, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: BAMA INVERSIONES SA
Administrador Mancomunado
- Morera Villuendas Amaya
- Morera Villuendas Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23425 , F 158, S 8, H M 73911, I/A 12 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: BAMA INVERSIONES SA
Consejero
- Morera Villuendas Amaya
- Morera Villuendas Maria Victoria
- Villuendas Diaz Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23425 , F 158, S 8, H M 73911, I/A 12 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: INDUSTRIAS MORERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morera Altisent Jose Maria
- Morera Goberna Bernardo
- Morera Llovera Javier
- Morera Ripol Javier
- Morera Villuendas Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29585 , F 224, S 8, H B 39722, I/A 37 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-08
Empresa: MORERA HERMANOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morera Altisent Jose Maria
- Morera Altisent Mariano
- Morera Goberna Bernardo
- Morera Villuendas Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29829 , F 5, S 8, H B 41998, I/A 21 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de MORERA VILLUENDAS AMAYA
Mostramos los datos de MORERA VILLUENDAS AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORERA VILLUENDAS AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos