MORERA ROMERO MARIA- JOSE
Informe ejecutivo de MORERA ROMERO MARIA- JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORERA ROMERO MARIA- JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAISA CORPORACION 2024 SL | Apoderado | 23/04/2024 |
VINCULACIONES DE MORERA ROMERO MARIA- JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORERA ROMERO MARIA- JOSE
Empresa: MAISA CORPORACION 2024 SL
Apoderado
- Morera Romero Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11552, L 8830, F 43, S 8, H V 217730, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-46
Empresa: NAUTILUX CHARTER SL
Apoderado
- Morera Romero Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 210, S 8, H V 183207, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-46
Empresa: NAUTILUX CHARTER SL
Administrador Solidario
- Bonet Alonso Daniel
- Mengual Estruch Dioni
- Morera Romero Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 210, S 8, H V 183207, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-46
Empresa: NAUTILUX CHARTER SL
Administrador Solidario
- Bonet Alonso Daniel
- Mengual Estruch Dioni
- Morera Romero Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 201, S 8, H V 183207, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Información de MORERA ROMERO MARIA- JOSE
Mostramos los datos de MORERA ROMERO MARIA- JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORERA ROMERO MARIA- JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos