MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
Informe ejecutivo de MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTEC SERVEIS GLOBALS SL | Administrador Unico | 15/05/2024 | |
MORERACLIMA SL | Administrador Unico | 24/10/2022 | |
CESOR ENERGIES I SOLUTIONS SL | Apoderado | 23/05/2013 | |
CESOR ENERGIES I SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
Empresa: HOSTEC INSTALACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
- Ojeda Herranz Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 560861, I/A 2 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-08
Empresa: HOSTEC SERVEIS GLOBALS SL
Administrador Unico
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 488442, I/A 2 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: HOSTEC SERVEIS GLOBALS SL
Administrador Mancomunado
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
- Ojeda Herranz Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 488442, I/A 2 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: MORERACLIMA SL
Administrador Unico
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 39, S 8, H B 586010, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-08
Empresa: HOSTEC INSTALACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
- Ojeda Herranz Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47735 , F 75, S 8, H B 560861, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: HOSTEC SERVEIS GLOBALS SL
Administrador Mancomunado
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
- Ojeda Herranz Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45457 , F 157, S 8, H B 488442, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Empresa: CESOR ENERGIES I SOLUTIONS SL
Apoderado
- Chaoui Lopez Soraya
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 104, S 8, H B 437588, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Empresa: CESOR ENERGIES I SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Chaoui Lopez Soraya
- Morera Miotti Cesar Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 102, S 8, H B 437588, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Información de MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL
Mostramos los datos de MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORERA MIOTTI CESAR EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos