MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARANJAS DOÑANA SL | Administrador Unico | 19/07/2012 | 27/06/2016 |
NARANJAS DOÑANA SL | Liquidador Unico | 27/06/2016 | 27/06/2016 |
M PLUS AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Administrador Unico | 29/04/2011 | 05/10/2015 |
M PLUS AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Liquidador Unico | 05/10/2015 | 05/10/2015 |
DSA DEFENSA Y SERVICIOS DEL ASEGURADO SA | Presidente | 01/03/2011 | |
DSA DEFENSA Y SERVICIOS DEL ASEGURADO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/02/2009 | 01/03/2011 |
DSA DEFENSA Y SERVICIOS DEL ASEGURADO SA | Consejero | 18/02/2009 | 01/03/2011 |
DSA DEFENSA Y SERVICIOS DEL ASEGURADO SA | Presidente | 18/02/2009 | 13/07/2010 |
DSA DEFENSA Y SERVICIOS DEL ASEGURADO SA | Administrador Unico | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
Empresa: NARANJAS DOÑANA SL
Liquidador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 121, S 8, H SE 94048, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-41
Empresa: NARANJAS DOÑANA SL
Administrador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Liquidador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 121, S 8, H SE 94048, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-41
Empresa: M PLUS AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Liquidador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5367 , F 106, S 8, H SE 89480, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-41
Empresa: M PLUS AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Administrador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Liquidador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5367 , F 106, S 8, H SE 89480, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-41
Empresa: NARANJAS DOÑANA SL
Administrador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 120, S 8, H SE 94048, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: M PLUS AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Administrador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5367 , F 105, S 8, H SE 89480, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Morera Escobar Francisco Antonio
- Morera Escobar Lourdes
- Morera Vallejo Antonio
Consejero
- Morera Escobar Francisco Antonio
- Morera Escobar Lourdes
- Morera Vallejo Antonio
Presidente
- Morera Escobar Francisco Antonio
- Morera Vallejo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 74, S 8, H SE 34169, I/A 13 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Escobar Garcia Juan Francisco
- Martinez Gallego Jose Manuel
- Morera Escobar Francisco Antonio
Consejero
- Escobar Garcia Juan Francisco
- Martinez Gallego Jose Manuel
- Morera Escobar Francisco Antonio
Presidente
- Morera Escobar Francisco Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 72, S 8, H SE 34169, I/A 11 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Escobar Garcia Juan Francisco
- Martinez Gallego Jose Manuel
- Morera Escobar Francisco Antonio
Consejero
- Escobar Garcia Juan Francisco
- Martinez Gallego Jose Manuel
- Morera Escobar Francisco Antonio
Presidente
- Morera Escobar Francisco Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 71, S 8, H SE 34169, I/A 9 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41
Administrador Unico
- Morera Escobar Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 71, S 8, H SE 34169, I/A 9 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41
Información de MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORERA ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos