MORER CAMO ISABEL
Informe ejecutivo de MORER CAMO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORER CAMO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTURA Y DESARROLLO SA | Secretario | 16/09/2020 | |
CULTURA Y DESARROLLO SA | Consejero | 16/09/2020 |
VINCULACIONES DE MORER CAMO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORER CAMO ISABEL
Empresa: CULTURA Y DESARROLLO SA
Consejero
- Diez Antoñanzas Gonzalez Maria Lourdes
- Morer Camo Isabel
- Viver Moreno Concepcion
Presidente
Secretario
- Morer Camo Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 42, S 8, H Z 3302, I/A 30 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-50
Empresa: CULTURA Y DESARROLLO SA
Consejero
- Diez Antoñanzas Gonzalez Maria Lourdes
- Morer Camo Isabel
- Viver Moreno Concepcion
Presidente
Secretario
- Morer Camo Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 42, S 8, H Z 3302, I/A 30 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-50
Empresa: UNIVERSIDAD Y CULTURA SOCIAL SA
Consejero
- Casado Machin Maria Ester
- Morer Camo Isabel
Presidente
- Morer Camo Isabel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 36, S 8, H Z 6345, I/A 37 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-50
Empresa: CULTURA Y DESARROLLO SA
Presidente
Secretario
- Morer Camo Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 41, S 8, H Z 3302, I/A 27 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-50
Empresa: CULTURA Y DESARROLLO SA
Consejero
- Morer Camo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 41, S 8, H Z 3302, I/A 27 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-50
Empresa: CULTURA Y DESARROLLO SA
Consejero
- Morer Camo Isabel
Secretario
- Morer Camo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 41, S 8, H Z 3302, I/A 25 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-50
Empresa: UNIVERSIDAD Y CULTURA SOCIAL SA
Presidente
- Morer Camo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 34, S 8, H Z 6345, I/A 30 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-50
Empresa: UNIVERSIDAD Y CULTURA SOCIAL SA
Consejero
- Casado Machin Maria Ester
- Morer Camo Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 55, S 8, H Z 6345, I/A 27 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-50
Información de MORER CAMO ISABEL
Mostramos los datos de MORER CAMO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORER CAMO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos