MORENO ZAPATA SUSANA
Informe ejecutivo de MORENO ZAPATA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO ZAPATA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESCARBONIZADOS EMISIONES ZERO SL | Administrador Solidario | 18/02/2019 | |
ELECTRONICA MORENO SL | Administrador Solidario | 19/01/2016 | |
OSMOEUROPA SL | Administrador Solidario | 25/04/2011 |
VINCULACIONES DE MORENO ZAPATA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ZAPATA SUSANA
Empresa: DESCARBONIZADOS EMISIONES ZERO SL
Administrador Solidario
- Moreno Zapata Maria Cristina
- Moreno Zapata Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4388 , F 1, S 8, H Z 65065, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Empresa: ELECTRONICA MORENO SL
Administrador Solidario
- Moreno Zapata Maria Cristina
- Moreno Zapata Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 88, S 8, H NA 6370, I/A 15 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-31
Empresa: ELECTRONICA MORENO SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Zapata Cristina
- Moreno Zapata Susana
- Zapata Arancon Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 88, S 8, H NA 6370, I/A 15 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-31
Empresa: ELECTRONICA MORENO SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Zapata Cristina
- Moreno Zapata Susana
- Zapata Arancon Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 88, S 8, H NA 6370, I/A 14 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-31
Empresa: OSMOEUROPA SL
Administrador Solidario
- Moreno Zapata Maria Cristina
- Moreno Zapata Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 100, S 8, H Z 24639, I/A 4 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-50
Información de MORENO ZAPATA SUSANA
Mostramos los datos de MORENO ZAPATA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ZAPATA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos