MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANALBAMAR SL | Administrador Solidario | 07/03/2019 | |
INVERSIONES Y PROYECTOS MOVER SL | Apoderado | 22/04/2014 | |
MOVER CARIPE SL | Apoderado | 28/08/2013 | |
EMNOLE PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 07/10/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
Empresa: CANALBAMAR SL
Administrador Solidario
- Moreno Verdu Custodio
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 95, S 8, H GC 49467, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-35
Empresa: INVERSIONES Y PROYECTOS MOVER SL
Apoderado
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 140, S 8, H GC 24812, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-35
Empresa: INVERSIONES Y PROYECTOS MOVER SL
Administrador Unico
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 140, S 8, H GC 24812, I/A 5 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-35
Empresa: MOVER CARIPE SL
Apoderado
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 95, S 8, H GC 44962, I/A 4 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-35
Empresa: MOVER CARIPE SL
Administrador Solidario
- Moreno Verdu Custodio
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 95, S 8, H GC 44962, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-35
Empresa: MOVER CARIPE SL
Administrador Solidario
- Moreno Verdu Custodio
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 95, S 8, H GC 44962, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-35
Empresa: MOVER CARIPE SL
Administrador Unico
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 95, S 8, H GC 44962, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-35
Empresa: MOVER CARIPE SL
Administrador Unico
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 92, S 8, H GC 44962, I/A 1 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-35
Empresa: EMNOLE PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Marrero Betancor Jose Manuel
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 96, S 8, H GC 32788, I/A 4 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-35
Empresa: EMNOLE PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Barrameda Cabrera Jeronimo
- Moreno Verdu Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 96, S 8, H GC 32788, I/A 4 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-35
Información de MORENO VERDU JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de MORENO VERDU JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO VERDU JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos