MORENO TUR PABLO
Informe ejecutivo de MORENO TUR PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MORENO TUR PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO TUR PABLO
Liquidador Unico
- Moreno Tur Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8719, L 6006, F 104, S 8, H V 123242, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
Administrador Unico
- Moreno Tur Pablo
Liquidador Unico
- Moreno Tur Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8719, L 6006, F 104, S 8, H V 123242, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
Socio Miembr
- Moreno Tur Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8719, L 6006, F 104, S 8, H V 123242, I/A 3 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
Empresa: BENETTON RETAIL
Apoderado Solidario
- Moreno Tur Pablo
- Rodriguez Pampin Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39190 , F 167, S 8, H B 279022, I/A 21 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OBRUSA SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Colomina Julio Victor
- Moreno Tur Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9055, L 6339, F 57, S 8, H V 134586, I/A 2 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-46
Empresa: CONSTRUCCIONES OBRUSA SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Colomina Julio Victor
- Moreno Tur Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9055, L 6339, F 56, S 8, H V 134586, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-46
Información de MORENO TUR PABLO
Mostramos los datos de MORENO TUR PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO TUR PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos