MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS SL | Apoderado Mancomunado | 16/04/2010 | 18/01/2018 |
ESTRUCTURAS MIXTAS Y EDIFICACIONES SA | Representante | 04/02/2013 | 04/02/2013 |
IVALCASAS SL | Administrador Unico | 29/10/2012 | |
COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
Empresa: COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Trujillano Juan Jose
- Moreno Trujillano Oscar
- Moreno Trujillano Ruben
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 125, S 8, H A 88521, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Representante
- Moreno Trujillano Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5006 , F 141, S 8, H M 81862, I/A 16 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Administrador Unico
Representante
- Moreno Trujillano Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5006 , F 141, S 8, H M 81862, I/A 16 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: IVALCASAS SL
Administrador Unico
- Moreno Trujillano Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 58, S 8, H A 82932, I/A 5 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-03
Empresa: COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Trujillano Juan Jose
- Moreno Trujillano Oscar
- Moreno Trujillano Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 123, S 8, H A 88521, I/A 6 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-03
Empresa: COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Trujillano Juan Jose
- Moreno Trujillano Oscar
- Moreno Trujillano Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 123, S 8, H A 88521, I/A 5 (10/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-03
Información de MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE
Mostramos los datos de MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO TRUJILLANO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos