MORENO TRAPIELLA AMANDA
Informe ejecutivo de MORENO TRAPIELLA AMANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO TRAPIELLA AMANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado Solidario | 27/11/2017 | 04/08/2021 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 09/11/2017 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE MORENO TRAPIELLA AMANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO TRAPIELLA AMANDA
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Solidario
- Benitez Hernandez Josefa
- Moreno Trapiella Amanda
- Tellez Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 53, S 8, H M 520137, I/A 363 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Solidario
- Moreno Trapiella Amanda
- Villa Martin Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 154, S 8, H CU 8714, I/A 253 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-16
Información de MORENO TRAPIELLA AMANDA
Mostramos los datos de MORENO TRAPIELLA AMANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO TRAPIELLA AMANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos