MORENO SOLANO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de MORENO SOLANO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO SOLANO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA HERMANDAD BLANCA FORMACION SL | Administrador Solidario | 05/09/2024 | |
PROYECTO SANANDANA SL | Administrador Solidario | 29/06/2023 |
VINCULACIONES DE MORENO SOLANO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO SOLANO MARIA ROSA
Empresa: LA HERMANDAD BLANCA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Lazaro Leon Jorge
- Moreno Solano Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA184091, I/A 1 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: PROYECTO SANANDANA SL
Administrador Solidario
- Lazaro Leon Jorge
- Moreno Solano Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6367, L 5275, F 95, S 8, H MA175507, I/A 1 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Liquidador
- Lazaro Leon Jorge
- Moreno Solano Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5747, L 4654, F 92, S 8, H MA146037, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-29
Administrador Solidario
- Lazaro Leon Jorge
- Moreno Solano Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5747, L 4654, F 92, S 8, H MA146037, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-29
Administrador Solidario
- Lazaro Leon Jorge
- Moreno Solano Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5747, L 4654, F 90, S 8, H MA146037, I/A 1 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-29
Información de MORENO SOLANO MARIA ROSA
Mostramos los datos de MORENO SOLANO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO SOLANO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos