MORENO SERRANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MORENO SERRANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO SERRANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUTTI HELLIN SL | Liquidador | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
GUTTI HELLIN SL | Administrador Unico | 19/01/2017 | |
ARRENDAMIENTOS MORENO CRUZ SL | Administrador Unico | 16/09/2014 | |
OBRAS Y PROYECTOS MC SL | Administrador Unico | 09/05/2011 | |
OBRAS Y PROYECTOS MC SL | Liquidador | 09/05/2011 | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE MORENO SERRANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO SERRANO FRANCISCO
Empresa: GUTTI HELLIN SL
Liquidador
- Moreno Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831, L 595, F 12, S 8, H AB 16837, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-02
Empresa: GUTTI HELLIN SL
Administrador Unico
- Moreno Serrano Francisco
Liquidador
- Moreno Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831, L 595, F 12, S 8, H AB 16837, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-02
Empresa: ARRENDAMIENTOS MORENO CRUZ SL
Administrador Unico
- Moreno Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 80, S 8, H CO 17609, I/A 3 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-14
Empresa: OBRAS Y PROYECTOS MC SL
Liquidador
- Moreno Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 28, S 8, H CO 20758, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-14
Empresa: OBRAS Y PROYECTOS MC SL
Administrador Unico
- Moreno Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 28, S 8, H CO 20758, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-14
Información de MORENO SERRANO FRANCISCO
Mostramos los datos de MORENO SERRANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO SERRANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos