MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSAVI SERVICIOS AGRICOLAS SL | Socio Unico | 25/08/2022 | |
MOSAVI SERVICIOS AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 25/08/2022 | |
NATEA SOLUCIONES AGRICOLAS SL | Socio Unico | 04/02/2021 | |
NATEA SOLUCIONES AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 04/02/2021 | |
AGROMOSAVI SL | Administrador Unico | 27/01/2021 | |
AGROMOSAVI SL | Socio Unico | 27/01/2021 | |
TILS CURT SL | Liquidador Unico | 27/11/2013 | |
OLEICOLA SEVILLANA SL | Apoderado | 11/01/2013 | |
XAXTREL NEGOCIOS SL | Liquidador | 17/08/2012 | |
INMOBILIARIA NIPAX SL | Liquidador | 17/08/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
Empresa: MOSAVI SERVICIOS AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7269 , F 43, S 8, H SE135806, I/A 1 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Empresa: MOSAVI SERVICIOS AGRICOLAS SL
Socio Único
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7269 , F 43, S 8, H SE135806, I/A 1 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Empresa: NATEA SOLUCIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415 , F 85, S 8, H SE114696, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-41
Empresa: NATEA SOLUCIONES AGRICOLAS SL
Nuevo Socio Único
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415 , F 85, S 8, H SE114696, I/A 2 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-41
Empresa: AGROMOSAVI SL
Administrador Unico
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 30, S 8, H SE128538, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-41
Empresa: AGROMOSAVI SL
Socio Único
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 30, S 8, H SE128538, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-41
Empresa: TILS CURT SL
Liquidador Unico
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3857 , F 84, S 8, H SE 55867, I/A 10 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-41
Empresa: OLEICOLA SEVILLANA SL
Apoderado
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 162, S 8, H SE 38763, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Empresa: INMOBILIARIA NIPAX SL
Liquidador
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 188, S 8, H SE 69600, I/A 4 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
Empresa: XAXTREL NEGOCIOS SL
Liquidador
- Moreno Santa Maria Viguera Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182 , F 173, S 8, H SE 85117, I/A 3 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
Información de MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO SANTA MARIA VIGUERA FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos