MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTINERGIA SL | Administrador Unico | 27/08/2018 |
VINCULACIONES DE MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
Empresa: KINGS TAVERN 2.0 SL
Administrador Unico
- Moreno Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 63111, I/A 2 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-04
Empresa: BIO CEMOSA SL
Administrador Solidario
- Cervantes Mendez Juan
- Moreno Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 11, S 8, H AL 51087, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-04
Empresa: BIO CEMOSA SL
Administrador Solidario
- Cervantes Mendez Juan
- Moreno Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 11, S 8, H AL 51087, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-04
Empresa: OPTINERGIA SL
Administrador Unico
- Moreno Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 43, S 8, H SE 91564, I/A 4 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-41
Información de MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de MORENO SANCHEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO SANCHEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos