MORENO RUIZ IVAN
Informe ejecutivo de MORENO RUIZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO RUIZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS MORENO ORTIZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 05/07/2016 | 05/01/2017 |
TELEGIROS SA | Apoderado | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO RUIZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO RUIZ IVAN
Empresa: CALZADOS MORENO ORTIZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ruiz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 77, S 8, H H 23165, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-21
Empresa: CALZADOS MORENO ORTIZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ruiz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 74, S 8, H H 23165, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-21
Empresa: TELEGIROS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 143, S 8, H B 192873, I/A 282 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-08
Información de MORENO RUIZ IVAN
Mostramos los datos de MORENO RUIZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO RUIZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos