MORENO RODRIGUEZ LUIS
Informe ejecutivo de MORENO RODRIGUEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE MORENO RODRIGUEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVASONIX GROUP SL | Administrador Unico | 13/02/2024 | |
BEL CAPITAL INVESTEMENTNTS SL | Administrador Unico | 08/09/2022 | |
EVE BEAUTY GREEN SL | Administrador Unico | 19/03/2020 | |
SKIN M. D. IBERIA SL | Administrador Unico | 03/12/2012 | |
NOVASONIX TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 20/12/2011 |
VINCULACIONES DE MORENO RODRIGUEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO RODRIGUEZ LUIS
Empresa: INGECO VALLES SL
Apoderado Solidario
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 289003, I/A 5 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: NOVASONIX GROUP SL
Administrador Unico
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49134 , F 160, S 8, H B 608995, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-08
Empresa: NOVASONIX BEAUTY&SPORT SL
Liquidador
- Carne Mohedano Xavier Marti
- Moreno Rodriguez Luis
- Muñoz Lopez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 8, S 8, H B 512589, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-08
Empresa: NOVASONIX BEAUTY&SPORT SL
Administrador Solidario
- Carne Mohedano Xavier Marti
- Moreno Rodriguez Luis
- Muñoz Lopez Jose Vicente
Liquidador
- Carne Mohedano Xavier Marti
- Moreno Rodriguez Luis
- Muñoz Lopez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 8, S 8, H B 512589, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-08
Empresa: BEL CAPITAL INVESTEMENTNTS SL
Administrador Unico
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 180, S 8, H M 774745, I/A 1 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: EVE BEAUTY GREEN SL
Administrador Unico
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47289 , F 97, S 8, H B 547437, I/A 1 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: INGECO VALLES SL
Apoderado Solidario
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 50, S 8, H B 289003, I/A 4 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: ASCENSORES DURANGO SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 190, S 8, H BI 2443,B , I/ 12 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-48
Empresa: NOVASONIX BEAUTY&SPORT SL
Administrador Solidario
- Carne Mohedano Xavier Marti
- Moreno Rodriguez Luis
- Muñoz Lopez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 7, S 8, H B 512589, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: MORENO SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Moreno Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 150, S 8, H B 451362, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
VER MAS ACTOS
Información de MORENO RODRIGUEZ LUIS
Mostramos los datos de MORENO RODRIGUEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO RODRIGUEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos