MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL PEÑON SL | Administrador Solidario | 25/04/2024 | |
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL PEÑON SL | Liquidador Mancomunado | 25/04/2024 | 25/04/2024 |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES INJOMAR SL | Administrador Unico | 22/07/2011 | 27/12/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
Liquidador Mancomunado
- Moreno Marquez Susana Josefa
- Moreno Rivero Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507, L 1420, F 91, S 8, H MA 41150, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-29
Administrador Solidario
- Moreno Marquez Susana Josefa
- Moreno Rivero Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507, L 1420, F 91, S 8, H MA 41150, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-29
Administrador Unico
- Moreno Rivero Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909, L 3817, F 208, S 8, H MA110154, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Administrador Unico
- Moreno Rivero Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4909, L 3817, F 207, S 8, H MA110154, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29
Información de MORENO RIVERO MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de MORENO RIVERO MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO RIVERO MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos