MORENO RIBES LAUREANO
Informe ejecutivo de MORENO RIBES LAUREANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO RIBES LAUREANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECACOR SA | Apoderado | 21/02/2024 | |
LLANOS DE NAVARREDONDILLA SA | Apoderado | 22/12/2021 | |
RUBBERLAND EUROPE SL | Apoderado | 16/04/2021 |
VINCULACIONES DE MORENO RIBES LAUREANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO RIBES LAUREANO
Empresa: RECACOR SA
Apoderado
- Moreno Ribes Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 222, S 8, H CO 11513, I/A 36 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-14
Empresa: LLANOS DE NAVARREDONDILLA SA
Apoderado
- Moreno Ribes Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 20, S 8, H CO 10789, I/A 12 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-14
Empresa: RUBBERLAND EUROPE SL
Apoderado
- Moreno Ribes Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 193, S 8, H CO 42014, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-14
Información de MORENO RIBES LAUREANO
Mostramos los datos de MORENO RIBES LAUREANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO RIBES LAUREANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos