MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAN ALMANSA SL | Administrador Unico | 12/08/2015 | 31/03/2016 |
GALAN ALMANSA SL | Administrador Unico | 27/02/2012 | 13/09/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
Empresa: GALAN ALMANSA SL
Administrador Unico
- Moreno Pueblas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 204, S 8, H TO 29353, I/A 9 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-45
Empresa: GALAN ALMANSA SL
Administrador Unico
- Moreno Pueblas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 204, S 8, H TO 29353, I/A 8 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-45
Empresa: GALAN ALMANSA SL
Administrador Unico
- Moreno Pueblas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 157, S 8, H TO 29353, I/A 4 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-45
Empresa: GALAN ALMANSA SL
Administrador Unico
- Moreno Pueblas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 157, S 8, H TO 29353, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-45
Información de MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO PUEBLAS JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos