MORENO PEREZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de MORENO PEREZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO PEREZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M&M MEDITERRANEA PAHJO SL | Administrador Unico | 17/07/2024 | |
ILUMEN JEREZ SL | Socio Unico | 14/07/2016 | |
ILUMEN JEREZ SL | Administrador Unico | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE MORENO PEREZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO PEREZ JUAN MANUEL
Empresa: M&M MEDITERRANEA PAHJO SL
Administrador Unico
- Moreno Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145322, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-41
Empresa: ILUMEN JEREZ SL
Administrador Unico
- Moreno Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 139, S 8, H CA 50120, I/A 1 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-11
Empresa: ILUMEN JEREZ SL
Socio Único
- Moreno Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 139, S 8, H CA 50120, I/A 1 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-11
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Bosque Lopez Amaya
- Fidel Corrales Crespo
- Freire Diaz Olga Cristina
- Gonzalez Alonso Raul
- Jose Alejandro Pintado Garcia
- Liechtenstein Von Priz Johannes
- Maria De Las Nieves Revilla Cuesta
- Maria Jose Mateos Marchena
- Maria Montserrat Pelay Casadamon
- Martinez Merino Martin Luis
- Mehl Andreas Hermann
- Moreno Perez Juan Manuel
- Sobrino De Toro Antonio Luis
- Vallecillo Garcia Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
- Angel Martinez Hernandez
- Camacho Diaz Francisco Javier
- Del Bosque Lopez Amaya
- Egusquiza Castellanos Iñigo
- Francisco Maronas Sarra
- Freire Diaz Olga Cristina
- Gonzalez Alonso Raul
- Guerra Cuesta Manuel-jose
- Juan Manuel Temprado Lopez
- Juan Manuel Temprado Lopez
- Labrador Rico David Antonio
- Manuel Morales Rodriguez
- Marta Cebrecos Cagiga
- Martinez Merino Martin Luis
- Miguel Angel Gonzalo
- Moreno Perez Juan Manuel
- Muñoz Perez Jose
- Muñoz Perez Jose
- Muñoz Perez Jose
- Rosemary Symonette Parker
- Ruben Perez Romo
- Saez Matia Luis Ramon
- Susana Moraleja Garralon
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 214, S 8, H S 1960, I/A 1971 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-39
Empresa: COMERCIAL TINERFEÑA DE MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Moreno Perez Juan Manuel
- Moreno Perez Sixto Felipe Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 38, S 8, H TF 3725, I/A 4 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-38
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Bonmati Galvan Agustin
- Camacho Diaz Francisco Javier
- Castro Acebes Jose Martin
- Clarambo Torres Fernando
- Colao Blanco Ramon
- Espada Martinez Nuria
- Fernandez Cosin Rafael
- Fernandez Fernandez Benito
- German Lopez Martinez
- Gonzalez De Aguilar Muguiro Tello
- Hernaiz Bravo Maria Pilar
- Maiz Carro Maria Carmen
- Moreno Perez Juan Manuel
- Olmos Naranjo Pedro Antonio
- Ortuño Vilar Sancho Rafael
- Pascual Mora Carlos
- Perez Aguado Francisco Jose
- Perez Alonso Javier
- Puente Albistegui Carlos
- Rodriguez Rodriguez Gonzalo
- Sanchez Fernandez Lorenzo
- Sanz Arranz David
- Sanz Marchamalo Beatriz Maria
- Serrano David Juan Carlos
- Suarez Alvarez Nicanor
- Velez Criado Javier Ignacio
- Zurdo Contreras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 143, S 8, H S 1960, I/A 1862 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acebo Choez Vanessa Marisol
- Alamo Ruiz Antonio Ricardo
- Aleman Camacho Andrea Inmaculada
- Arrabal Martin Rafael
- Azofra Acha Oscar
- Bautista Tortajada Veronica
- Bellera Vila Eduard
- Bescos Machin Judit
- Borotau Gonzalez Maria Luisa
- Borrajo Gonzalez Elena
- Borrego Maiz Maria Jose
- Del Hoyo Gomez Maria
- Demestre Sole Albert
- Do Nascimento Serret Judit
- Farres Toran Jordi
- Fernandez Mato Laura
- Fernandez Sandra Montserrat
- Fiñana Rivera Maria Dolores
- Gallego Sanchez Francisca
- Gallego Santiago Pablo
- Garcia Melero Manuel Victor
- Garcia Perez Sergio
- Garcia Porcell Ana
- German Lopez Martinez
- Hernan Lopez Cano Pilar
- Isiegas Garcia Reyes
- Lamorena Vaca Irene
- Lopez De Robles Velezdemendizabal Miren Josune
- Lopez Murillo Maria Teresa
- Lozano Domingo Belen
- Maria Angeles De Victoria Serrano
- Maria Belen Perez Nuñez
- Medeiros Couto Beatriz
- Mendia Gimilio Kepa
- Molina Gracia Gustavo
- Moreno Perez Juan Manuel
- Muñoz Casas Santiago
- Muñoz Estape Blai
- Novau Sole Maria Carmen
- Perdomo Perez Elda Josefina
- Perez Rodriguez Jose Antonio
- Piqueras Fontana Marcos
- Pons Cortell Miguel Rafael
- Pozas Teba Ricardo
- Prats Sanchez Estefania
- Ramesh Uttamchandani Rishi
- Ramos Aragon Jose Manuel
- Reh Andrea
- Rodriguez Jarillo Maria Elena
- Rodriguez Rojas Sergio
- Rubio Higueras Julian
- Rubio Pascual Adolfo
- Saez De Guinoa Lalinde Emilio
- Salvat Vidal Marta
- San Clemente Zubiaur Josune
- Sanchez Fernandez Lorenzo
- Sanchez Marcos Miriam Estefania
- Sanchez Meca Maria Belen
- Sanz Arranz David
- Sarabia Gallego Victoria
- Sierra Monton Cristina Paula
- Soto Ermetxeo Miren
- Suarez Alvarez Nicanor
- Torres Raboso Javier
- Trilla Garcia Estela
- Vazquez Diaz Tania
- Vilela Ferreiro Rocio
- Villar Perez Oscar
- Xiao Haofei
- Yebras Calleja Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 136, S 8, H S 1960, I/A 1849 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-39
Información de MORENO PEREZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de MORENO PEREZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO PEREZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos