MORENO PEREZ ALAN
Informe ejecutivo de MORENO PEREZ ALAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO PEREZ ALAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW LIFE CAMPER SL | Socio Unico | 05/10/2020 | |
NEW LIFE CAMPER SL | Administrador Unico | 05/10/2020 |
VINCULACIONES DE MORENO PEREZ ALAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO PEREZ ALAN
Empresa: NEW LIFE CAMPER SL
Administrador Unico
- Moreno Perez Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 207, S 8, H CA 57112, I/A 1 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-11
Empresa: NEW LIFE CAMPER SL
Socio Único
- Moreno Perez Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 207, S 8, H CA 57112, I/A 1 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-11
Empresa: AUTOCARAVANAS BE HAPPY SL
Administrador Unico
- Moreno Perez Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 146, S 8, H CA 54317, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-11
Empresa: AUTOCARAVANAS BE HAPPY SL
Administrador Unico
- Moreno Perez Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 146, S 8, H CA 54317, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Empresa: AUTOCARAVANAS BE HAPPY SL
Socio Único
- Moreno Perez Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 146, S 8, H CA 54317, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Información de MORENO PEREZ ALAN
Mostramos los datos de MORENO PEREZ ALAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO PEREZ ALAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos