MORENO PARDO MARCOS
Informe ejecutivo de MORENO PARDO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO PARDO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RALARSA HOLDING SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
RALARSA EXPANSION SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
ARMELUX INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
RALARSA SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
RALARSA EXPANSION SL | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
RALARSA HOLDING SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
ARMELUX INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
RALARSA SL | Apoderado Solidario | 19/01/2024 |
VINCULACIONES DE MORENO PARDO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO PARDO MARCOS
Empresa: RALARSA SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48527 , F 84, S 8, H B 62646, I/A 36 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: RALARSA EXPANSION SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44015 , F 140, S 8, H B 443249, I/A 11 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: ARMELUX INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49093 , F 76, S 8, H B 87590, I/A 39 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: RALARSA HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 225, S 8, H B 405597, I/A 21 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: RALARSA EXPANSION SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44015 , F 138, S 8, H B 443249, I/A 9 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: ARMELUX INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 73, S 8, H B 87590, I/A 37 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: RALARSA HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 222, S 8, H B 405597, I/A 19 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: RALARSA SL
Apoderado Solidario
- Moreno Pardo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48527 , F 81, S 8, H B 62646, I/A 33 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Información de MORENO PARDO MARCOS
Mostramos los datos de MORENO PARDO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO PARDO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos