MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS MORENO ORTIZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 05/01/2017 |
VINCULACIONES DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: CALZADOS MORENO ORTIZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ortiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 77, S 8, H H 23165, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-21
Liquidador
- Moreno Ortiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 76, S 8, H CO 37218, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-14
Administrador Unico
- Moreno Ortiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 76, S 8, H CO 37218, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-14
Administrador Unico
- Moreno Ortiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 71, S 8, H CO 37218, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-14
Información de MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos