MORENO ODERO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MORENO ODERO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO ODERO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MORENO ODERO SL | Administrador Unico | 23/09/2024 | |
PALACIO DE ARENALES HOMES SL | Administrador Unico | 23/09/2024 | |
OSV LUXE LAYERS SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2024 | |
BPG GRUPO INVERSOR SL | Administrador Solidario | 26/06/2023 | |
SAN ZOILO INVERSIONES DEL FUTURO SL | Administrador Solidario | 16/05/2023 | |
PINEDA SQUARE SL | Administrador Solidario | 25/04/2023 | |
CONTROL DEL EGO SL | Socio Unico | 24/03/2023 | |
CONTROL DEL EGO SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | |
OZYMANDIAS INVESTMENT SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | |
GRUPO IDEAL INMOBICOR SL | Administrador Unico | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE MORENO ODERO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ODERO ALEJANDRO
Empresa: GRUPO ODERO GUERRA SL
Administrador Unico
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41079, I/A 6 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-14
Empresa: GRUPO ODERO GUERRA SL
Administrador Solidario
- Guerra Parra Rafael Jose
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41079, I/A 6 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-14
Empresa: PALACIO DE ARENALES HOMES SL
Administrador Unico
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46519, I/A 1 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-14
Empresa: OSV LUXE LAYERS SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Odero Alejandro
- Suarez Varela Gimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46139, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-14
Empresa: BPG GRUPO INVERSOR SL
Administrador Solidario
- Blasco Sendon Lucas
- Hernandez Carrillo Pineda Luis Fernando
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 101, S 8, H CO 45000, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-14
Empresa: SAN ZOILO INVERSIONES DEL FUTURO SL
Administrador Solidario
- Blasco Sendon Lucas
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907 , F 111, S 8, H CO 44861, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-14
Empresa: PINEDA SQUARE SL
Administrador Solidario
- Dios Bajo Juan Carlos
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2903 , F 181, S 8, H CO 44784, I/A 1 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-14
Empresa: CONTROL DEL EGO SL
Administrador Unico
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 1, S 8, H CO 44704, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-14
Empresa: CONTROL DEL EGO SL
Socio Único
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 1, S 8, H CO 44704, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-14
Empresa: OZYMANDIAS INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Moreno Odero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 121, S 8, H CO 44446, I/A 1 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-14
VER MAS ACTOS
Información de MORENO ODERO ALEJANDRO
Mostramos los datos de MORENO ODERO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ODERO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos