MORENO NIETO MANUEL
Informe ejecutivo de MORENO NIETO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO NIETO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLORCA CASTILLO DE VIÑUELAS SL | Presidente | 24/06/2020 | |
MALLORCA CASTILLO DE VIÑUELAS SL | Consejero | 24/06/2020 | |
AGUAS POTABLES EL ALLOZAR SA | Consejero | 05/06/2020 | |
MALLORCA DIFUSION SA | Vicepresidente | 18/11/2019 | |
MALLORCA DIFUSION SA | Consejero | 18/11/2019 | |
CARAMELOS EL CASTILLO DE BELLVER SA | Consejero | 29/10/2019 | |
CAFE SAND SL | Consejero | 22/10/2019 | |
ASPAMA SA | Consejero | 14/10/2019 | |
MALLORCA CHOCOLATE SL | Consejero | 11/10/2019 | |
EXPLOTACION AGRARIA LOS CASTAÑOS SL | Vicepresidente | 06/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORENO NIETO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO NIETO MANUEL
Empresa: AGUAS POTABLES EL ALLOZAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 82002, I/A 27 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: MALLORCA TALLERES ARTESANOS SL
Consejero
Presidente
- Moreno Nieto Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 263487, I/A 12 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: ASPAMA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 151, S 8, H M 81458, I/A 44 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: CARAMELOS EL CASTILLO DE BELLVER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066 , F 47, S 8, H M 83090, I/A 18 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: MALLORCA CASTILLO DE VIÑUELAS SL
Consejero
Presidente
- Moreno Nieto Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16811 , F 173, S 8, H M 89860, I/A 8 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: AGUAS POTABLES EL ALLOZAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 148, S 8, H M 82002, I/A 24 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: MALLORCA DIFUSION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Moreno Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 224, S 8, H M 81895, I/A 13 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: MALLORCA DIFUSION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 224, S 8, H M 81895, I/A 13 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: CARAMELOS EL CASTILLO DE BELLVER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066 , F 45, S 8, H M 83090, I/A 14 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: CAFE SAND SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15645 , F 90, S 8, H M 263488, I/A 7 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO NIETO MANUEL
Mostramos los datos de MORENO NIETO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO NIETO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos