MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
Informe ejecutivo de MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTEMGATE SL | Consejero | 24/05/2019 | |
INVERSIONES ESPECIALIZADAS PARA EL OCIO SL | Presidente | 07/12/2010 | |
INVERSIONES ESPECIALIZADAS PARA EL OCIO SL | Consejero | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
Empresa: IDEMINA SL
Apoderado
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415 , F 168, S 8, H SE114718, I/A 3 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
Administrador Unico
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 36, S 8, H SE 96328, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-41
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Najera Priscila Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 46, S 8, H SE 18869, I/A 11 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
Empresa: TOTEMGATE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 172, S 8, H J 23206, I/A 3 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-23
Empresa: IDEMINA SL
Apoderado
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415 , F 167, S 8, H SE114718, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-41
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 44, S 8, H SE 18869, I/A 9 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Empresa: CONSORTIUM EXTERNAL SERVICES SL
Consejero Delegado
- Moreno Najera Priscila Maria
Consejero
- Amil Almuedo Cristina
- Mateos Alejandre Francisco
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990 , F 26, S 8, H H 20302,H , I/ 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
Empresa: EXPORCAR HISPANICA SL
Administrador Unico
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 35, S 8, H SE 96328, I/A 1 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-41
Empresa: CONSORTIUM EXTERNAL SERVICES SL
Consejero Delegado
- Moreno Najera Priscila Maria
Consejero
- Amil Almuedo Cristina
- Lopez De Silva Sanchez Antonio
- Mateo Vico Francisco Javier
- Mateos Alejandre Francisco
- Moreno Najera Priscila Maria
- Nuñez Zamora Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990 , F 19, S 8, H H 20302,H , I/ 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Moreno Najera Priscila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 211, S 8, H H 8640,H , I/ 75 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-21
VER MAS ACTOS
Información de MORENO NAJERA PRISCILA MARIA
Mostramos los datos de MORENO NAJERA PRISCILA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO NAJERA PRISCILA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos