MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRENDE FORMACION SL | Administrador Solidario | 22/01/2009 | 21/11/2023 |
ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMACION EMPRENDE SL | Administrador Solidario | 10/05/2016 | 21/11/2023 |
EMPRENDE FORMACION SL | Liquidador Solidario | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMACION EMPRENDE SL | Liquidador Solidario | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
MOLLINA ASESORES SL | Administrador Solidario | 09/11/2023 |
VINCULACIONES DE MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425, L 3334, F 223, S 8, H MA 94804, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425, L 3334, F 223, S 8, H MA 94804, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: EMPRENDE FORMACION SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 3511, F 176, S 8, H MA100092, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: EMPRENDE FORMACION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 3511, F 176, S 8, H MA100092, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: MOLLINA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635, L 2546, F 82, S 8, H MA 72464, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425, L 3334, F 223, S 8, H MA 94804, I/A 2 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-29
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
- Muñoz Espejo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425, L 3334, F 223, S 8, H MA 94804, I/A 2 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-29
Empresa: EMPRENDE FORMACION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Josefa
- Moreno Fernandez Pilar
- Moreno Molina Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 3511, F 175, S 8, H MA100092, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MOLINA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos