MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UVES BIKES SL | Apoderado | 17/12/2021 | |
AUTO-GRUAS MARTIN SL | Socio Unico | 26/06/2017 | |
AUTO-GRUAS MARTIN SL | Administrador Unico | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
Empresa: UVES BIKES SL
Apoderado
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41933 , F 143, S 8, H M 742557, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: AUTO-GRUAS MARTIN SL
Socio Único
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 212, S 8, H GR 36889, I/A 3 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-18
Empresa: D.M.2001 SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin Francisco Ramon
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 202, S 8, H BI 19093, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-48
Empresa: COMESTIBLES MOFER SL
Administrador Unico
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 148, S 8, H GR 35854, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-18
Empresa: AUTO-GRUAS MARTIN SL
Administrador Unico
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 211, S 8, H GR 36889, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-18
Empresa: AUTO-GRUAS MARTIN SL
Socio Único
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 211, S 8, H GR 36889, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-18
Empresa: JAMONES FLORES SL
Consejero
- Moreno Martin Gabriel
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 37, S 8, H BI 2355,B , I/ 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-48
Empresa: D.M.2001 SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin Francisco Ramon
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 202, S 8, H BI 19093, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-48
Empresa: D.M.2001 SL
Consejero
- Moreno Martin Gabriel
- Moreno Martin Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 202, S 8, H BI 19093, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-48
Información de MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MARTIN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos