MORENO MANJON CABEZA JUAN
Informe ejecutivo de MORENO MANJON CABEZA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO MANJON CABEZA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA RUTE SL | Administrador Solidario | 19/10/2010 | 03/01/2019 |
ASESORIA RUTE SL | Administrador Unico | 19/10/2010 | |
ARAS SL | Consejero | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO MANJON CABEZA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MANJON CABEZA JUAN
Empresa: ASESORIA RUTE SL
Administrador Solidario
- Moreno Manjon Cabeza Juan
- Rodriguez Guerrero Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 222, S 8, H CO 12822, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-14
Empresa: ASESORIA RUTE SL
Administrador Solidario
- Moreno Manjon Cabeza Juan
- Rodriguez Guerrero Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 222, S 8, H CO 12822, I/A 4 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-14
Empresa: ASESORIA RUTE SL
Administrador Unico
- Moreno Manjon Cabeza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 222, S 8, H CO 12822, I/A 4 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-14
Empresa: ARAS SA
Consejero
- Moreno Manjon Cabeza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 132, S 8, H CO 2879, I/A 21 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-14
Información de MORENO MANJON CABEZA JUAN
Mostramos los datos de MORENO MANJON CABEZA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MANJON CABEZA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos