MORENO LOPEZ RAUL
Informe ejecutivo de MORENO LOPEZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO LOPEZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESPAWN CORPORATIO SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
ROYAL-COIN SL | Administrador Unico | 16/10/2020 | |
GESTION DE BARES Y SALONES SL | Socio Unico | 24/12/2019 | |
GESTION DE BARES Y SALONES SL | Administrador Unico | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE MORENO LOPEZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO LOPEZ RAUL
Empresa: RESPAWN CORPORATIO SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145772, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-41
Empresa: MORGAN PLUS SL
Apoderado
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 166, S 8, H H 24886, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-21
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6998 , F 81, S 8, H SE128877, I/A 2 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-41
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6998 , F 80, S 8, H SE128877, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-41
Empresa: ROYAL-COIN SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5827 , F 162, S 8, H SE100461, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Empresa: GESTION DE BARES Y SALONES SL
Socio Único
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6704 , F 186, S 8, H SE121576, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Empresa: GESTION DE BARES Y SALONES SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6704 , F 186, S 8, H SE121576, I/A 2 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Empresa: L. A. A. R. APARO SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 46, S 8, H CR 19670, I/A 3 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-13
Empresa: MORGAN PLUS SL
Apoderado
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 205, S 8, H SE 61614, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-41
Empresa: L. A. A. R. APARO SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 46, S 8, H CR 19670, I/A 2 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-13
Información de MORENO LOPEZ RAUL
Mostramos los datos de MORENO LOPEZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO LOPEZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos