MORENO LOPEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de MORENO LOPEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO LOPEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOBERG O.S. SL | Consejero | 06/05/2024 | |
KAKIS RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 25/11/2022 | |
MARINATUR HOMES SL | Socio Unico | 12/08/2022 | |
MARINATUR HOMES SL | Administrador Unico | 12/08/2022 | |
PROYECTOS MORALOY SL | Administrador Unico | 02/12/2020 | |
PARTICIPACIONES ESTRATEGICAS DEL SUR SL | Consejero | 11/02/2020 | |
DISCARLUX SL | Apoderado Mancomunado | 10/02/2020 | |
INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS SA | Apoderado | 10/01/2020 | |
IRS CAR SERVICE SL | Administrador Solidario | 13/11/2019 | |
AMNECO OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 14/11/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORENO LOPEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO LOPEZ RAFAEL
Empresa: RIOBERG O.S. SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 86, S 8, H H 28260, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-21
Consejero
- De Aspe Gacia-junco Francisco Javier
- Fernandez Oliva Jaime
- Moreno Lopez Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 59, S 8, H H 8640, I/A 108 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-21
Empresa: KAKIS RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Bermejo Maria Carmen
- Moreno Lopez Rafael
- Moreno Martinez Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 70, S 8, H M 781571, I/A 1 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: MARINATUR HOMES SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11222, L 8500, F 185, S 8, H V 206041, I/A 1 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-46
Empresa: MARINATUR HOMES SL
Socio Único
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11222, L 8500, F 185, S 8, H V 206041, I/A 1 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-46
Empresa: PROYECTOS MORALOY SL
Administrador Unico
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10901, L 8179, F 122, S 8, H V 195387, I/A 1 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6829 , F 200, S 8, H SE125179, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: DISCARLUX SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Mora Diego
- Herguedas Arranz Alfonso
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 184, S 8, H M 396693, I/A 7 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Apoderado
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 55, S 8, H H 8640, I/A 99 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-21
Empresa: GILONASA SL
Administrador Solidario
- Cañadas Olmo Ismael-juan
- España Gonzalez Sergio
- Gil Lopez Laurentino
- Moreno Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 136, S 8, H CR 5432, I/A 11 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-13
VER MAS ACTOS
Información de MORENO LOPEZ RAFAEL
Mostramos los datos de MORENO LOPEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO LOPEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos