MORENO LARA MIGUEL LUIS
Informe ejecutivo de MORENO LARA MIGUEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO LARA MIGUEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERINEL SONIDO Y MULTIMEDIA SL | Administrador Solidario | 04/01/2022 | |
PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 16/12/2015 | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE MORENO LARA MIGUEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO LARA MIGUEL LUIS
Empresa: GERINEL SONIDO Y MULTIMEDIA SL
Administrador Solidario
- Moreno Lara Alfonso Jose
- Moreno Lara Miguel Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 11, S 8, H CA 20498, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-11
Empresa: PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Moreno Lara Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 148, S 8, H CA 46712, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-11
Empresa: PINCAL SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Moreno Lara Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 148, S 8, H CA 46712, I/A 3 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-11
Información de MORENO LARA MIGUEL LUIS
Mostramos los datos de MORENO LARA MIGUEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO LARA MIGUEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos