MORENO LAPEÑA FELIX
Informe ejecutivo de MORENO LAPEÑA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO LAPEÑA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE RAMONA ZARAGOZA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 27/07/2022 | |
TORRE RAMONA ZARAGOZA HOSTELERIA SL | Socio Unico | 27/07/2022 | |
ALTA TABERNA SORIA SL | Socio Unico | 15/06/2021 | |
ALTA TABERNA SORIA SL | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
GASTRONOMIA LA CARTUJA ZARAGOZA SL | Apoderado | 19/02/2018 | |
TRANSPORTES CARGA ROCK SL | Apoderado Solidario | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO LAPEÑA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO LAPEÑA FELIX
Empresa: TORRE RAMONA ZARAGOZA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 192, S 8, H Z 70526, I/A 1 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-50
Empresa: TORRE RAMONA ZARAGOZA HOSTELERIA SL
Socio Único
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 192, S 8, H Z 70526, I/A 1 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-50
Empresa: ALTA TABERNA SORIA SL
Administrador Unico
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4534 , F 162, S 8, H Z 68769, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-50
Empresa: ALTA TABERNA SORIA SL
Socio Único
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4534 , F 162, S 8, H Z 68769, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-50
Empresa: GASTRONOMIA LA CARTUJA ZARAGOZA SL
Apoderado
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4318 , F 218, S 8, H Z 63450, I/A 2 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-50
Empresa: TRANSPORTES CARGA ROCK SL
Administrador Unico
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 49, S 8, H Z 54177, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-50
Administrador Unico
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 49, S 8, H Z 54177, I/A 5 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
Apoderado Solidario
- Granel Martinez Carmen
- Moreno Lapeña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 47, S 8, H Z 54177, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Información de MORENO LAPEÑA FELIX
Mostramos los datos de MORENO LAPEÑA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO LAPEÑA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos