MORENO JURADO AFRICA
Informe ejecutivo de MORENO JURADO AFRICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO JURADO AFRICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES ARBOIX MORENO SL | Administrador Unico | 24/10/2018 | 07/08/2019 |
ARBOIX MORENO SERVEIS SL | Administrador Solidario | 29/10/2013 | 26/04/2017 |
DISTRIDEA ASESORIA GESTION Y DISTRIBUCION SL | Liquidador | 11/02/2014 | 11/02/2014 |
DISTRIDEA ASESORIA GESTION Y DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 15/12/2009 | 11/02/2014 |
VINCULACIONES DE MORENO JURADO AFRICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO JURADO AFRICA
Empresa: FINQUES ARBOIX MORENO SL
Administrador Unico
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46486 , F 200, S 8, H B 521589, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-08
Empresa: VENALTA EVENTOS SINGULARES SL
Administrador Unico
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46486 , F 200, S 8, H B 521589, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Empresa: ARBOIX MORENO SERVEIS SL
Administrador Solidario
- Arboix Moreno Denis
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 74, S 8, H B 443817, I/A 2 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Liquidador
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32595 , F 129, S 8, H B 216735, I/A 4 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Administrador Unico
- Moreno Jurado Africa
Liquidador
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32595 , F 129, S 8, H B 216735, I/A 4 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Empresa: ARBOIX MORENO SERVEIS SL
Administrador Solidario
- Arboix Moreno Denis
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 73, S 8, H B 443817, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Administrador Unico
- Moreno Jurado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32595 , F 128, S 8, H B 216735, I/A 3 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Información de MORENO JURADO AFRICA
Mostramos los datos de MORENO JURADO AFRICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO JURADO AFRICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos