MORENO GONZALEZ JESUS
Informe ejecutivo de MORENO GONZALEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO GONZALEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANCO Y MORE SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2024 | |
LUMINOSOS HERMANOS MORENO SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
LUMINOSOS HERMANOS MORENO SL | Socio Unico | 24/02/2020 | |
CLINICA DENTAL CONFIDENTAL SL | Socio Unico | 06/08/2018 | |
CLINICA DENTAL CONFIDENTAL SL | Administrador Unico | 06/08/2018 | |
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | |
ISOTANK IBERICA SL | Administrador Solidario | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO GONZALEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GONZALEZ JESUS
Empresa: BLANCO Y MORE SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Alarcon Jose Antonio
- Moreno Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 30757, I/A 1 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-02
Empresa: EUROCAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Abarca Torralba Elena
- Arevalo Tercero Julian
- Arroyo Cortijo Ruben
- Bermudez Olivares Beatriz
- Cano Vivar Alberto
- Casero Blazquez Maria Del Rocio
- Castillo Garcia Miguel
- Castro Frias Marta
- Castro Guillen Antonio
- Cervera Walter Caurin
- Chilleron Garcia Jose Antonio
- Cirujano Alarcos Eliseo
- De La Calle Sanchez Sonsoles
- De La Cruz De Dios Maria Amparo
- De La Torre Sedano Blanca
- Del Valle Gomez Maria Angeles
- Espinosa Moya Carlos
- Espinosa Moya Carlos
- Fernandez Calero Laura
- Fernandez Lara Miguel
- Fernandez Moreno Maria Dolores
- Fernandez Ramiro Maria Rosa
- Garcia-abad Cantarero Yolanda
- Garcia Berlinches Jenaro Mariano
- Garcia Bravo Damian
- Garcia Dorado Veronica
- Garcia Lopez Maria Teresa
- Garcia Martin Maria Paz
- Garcia Monja Maria-josefa
- Garcia Urbano-garcia Cristina
- Gil Castillejo Eladio
- Gil Gomez Alfonso
- Gimenez Delgado De Torres Maria Teresa
- Gomez Garcia Juan Jose
- Gomez Garcia Juan Jose
- Gomez Gomez Pedro Jose
- Gonzalez Castillo Maria Isabel
- Gonzalez Esteve Jose Antonio
- Guio Calvo Juan Manuel
- Gutierrez Iniesta Alejandro
- Heras Soler Lorenzo
- Iglesias Martin Maria Del Prado
- Iruela Gutierrez Miguel Angel
- Jimenez Escribano Ana Maria
- Jimenez Garcia Andres
- Jimenez Simarro David
- Lazaro Sanchez Palmira
- Leon Perez Nuria
- Marian Arellano Jesus Antonio
- Martin Fernandez Hugo
- Martin-turleque Galan Laura
- Martinez Aguirre Carmen Pilar
- Martinez Gonzalez Javier
- Martinez Muñoz Sonia
- Martinez Santamaria Alexandra
- Mateo Cebrian Begoña
- Molina Lopez Raquel
- Mora Cespedes Juan Jesus
- Mora Cespedes Juan Jesus
- Morales Martin Irina Kis
- Moreno Jimenez Diego
- Moya Ortega Jose Maria
- Muñoz Reviejo Laura
- Muñoz Reviejo Laura
- Navarro Barcelo Juan
- Nicolas Blasco Maria Jesus
- Ojeda Jimenez Alejandro
- Pedraza Alonso Alejandro-javier
- Perez Corral Inmaculada
- Portal Ecija Victor Manuel
- Raez Carneros Carlos Javier
- Ramirez Garcia Rut
- Ramirez Sanchez Raul
- Redondo Jimenez Mariano
- Requena Perez Ainhoa
- Rey Jimenez Pablo
- Rodrigo Ortiz Maria
- Rodriguez Diaz Javier
- Rodriguez Escudero Ana
- Rodriguez Hermosa Angel Ricardo
- Rodriguez Martin Diego
- Romero Rodriguez Gustavo
- Romero Rodriguez Jaime
- Ruiz Lopez Berta
- Sanz Ochovo Jesus
- Selas Felguera Maria Jose
- Tomas Lopez Luis
- Torrero Felipe Manuel
- Vela Nieto Maria Teresa
- Velasco Martinez Joaquin
- Vicente De La Llana Alberto
- Viejo Tortuero Manuel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 107, S 8, H TO 5618, I/A 624 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-45
Empresa: LUMINOSOS HERMANOS MORENO SL
Socio Único
- Moreno Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370, L 2282, F 169, S 8, H MA 65073, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: LUMINOSOS HERMANOS MORENO SL
Administrador Unico
- Moreno Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370, L 2282, F 168, S 8, H MA 65073, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: LUMINOSOS HERMANOS MORENO SL
Administrador Solidario
- Moreno Gonzalez Jesus
- Moreno Gonzalez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370, L 2282, F 168, S 8, H MA 65073, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: CLINICA DENTAL CONFIDENTAL SL
Administrador Unico
- Moreno Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 760, F 183, S 8, H AB 26949, I/A 1 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-02
Empresa: CLINICA DENTAL CONFIDENTAL SL
Socio Único
- Moreno Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 760, F 183, S 8, H AB 26949, I/A 1 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-02
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arroyo Pantoja Noelia
- Bermudez Olivares Beatriz
- Davia Gomez Maria-pilar
- De La Calle Sanchez Sonsoles
- De Miguel Garcia Virginia
- Fernandez Muela Pedro Javier
- Fernandez Ramiro Maria Rosa
- Garcia Martin Maria Paz
- Gomez Martinez Santiago
- Gonzalez Garcia Calvo Jaime
- Martin-turleque Galan Laura
- Moreno Gonzalez Jesus
- Ortega Alcañiz Jose
- Ramirez Clamagirand Francisco Javier
- Ranera San Andres Alberto
- Redondo Jimenez Mariano
- Rodriguez Hermosa Angel Ricardo
- Torres Gil Francisco Jose
- Vela Nieto Maria Teresa
- Verdejo Sanchez Laura
- Vivar Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 218, S 8, H TO 5618, I/A 561 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boj Iniesta Sonia
- Camacho Bernal Maria De Las Mercedes
- Castro Guillen Antonio
- Contreras Bascuñan Felicidad Maria
- Garcia Del Toro Maria Jose
- Garcia Monja Maria-josefa
- Guio Calvo Juan Manuel
- Hervas Puig David
- Lomas Camacho Francisco Damian
- Luna Alvarez Francisco
- Martinez Poyatos Ivan
- Monreal Malpesa Adolfo
- Moreno Gonzalez Jesus
- Palomino Moraleda Javier
- Perales Lopez Eloisa
- Sanchez Poveda Angel
- Santoyo Alonso Javier
- Serrano Martin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 218, S 8, H TO 5618, I/A 464 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-45
Empresa: LUBRIALIA SL
Administrador Solidario
- Moreno Gonzalez Jesus
- Moreno Gonzalez Juan Antonio
- Osorio Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 71, S 8, H CO 30391, I/A 1 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-14
VER MAS ACTOS
Información de MORENO GONZALEZ JESUS
Mostramos los datos de MORENO GONZALEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GONZALEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos