MORENO GONZALEZ ALFREDO
Informe ejecutivo de MORENO GONZALEZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO GONZALEZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORONA CARE TESTING SL | Socio Unico | 15/11/2021 | 25/10/2023 |
CORONA CARE TESTING SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | 25/10/2023 |
CORONA CARE TESTING SL | Liquidador | 25/10/2023 | 25/10/2023 |
CORONACARE SL | Liquidador | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
CORONACARE SL | Administrador Solidario | 20/07/2021 | 14/11/2022 |
VINCULACIONES DE MORENO GONZALEZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GONZALEZ ALFREDO
Empresa: CORONA CARE TESTING SL
Liquidador
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 221, S 8, H PM 92356, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-07
Empresa: CORONA CARE TESTING SL
Administrador Unico
- Moreno Gonzalez Alfredo
Liquidador
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 221, S 8, H PM 92356, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-07
Empresa: CORONACARE SL
Liquidador
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 3, S 8, H B 560139, I/A 5 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-08
Empresa: CORONACARE SL
Administrador Solidario
- Jan Niclas Fischell
- Moreno Gonzalez Alfredo
Liquidador
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 3, S 8, H B 560139, I/A 5 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-08
Empresa: CORONA CARE TESTING SL
Administrador Unico
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 217, S 8, H PM 92356, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-07
Empresa: CORONA CARE TESTING SL
Socio Único
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 217, S 8, H PM 92356, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-07
Empresa: CORONACARE SL
Administrador Solidario
- Jan Niclas Fischell
- Moreno Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 3, S 8, H B 560139, I/A 4 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Información de MORENO GONZALEZ ALFREDO
Mostramos los datos de MORENO GONZALEZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GONZALEZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos