MORENO GOMEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de MORENO GOMEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO GOMEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO 10 MEDIACION SL | Administrador Solidario | 08/02/2022 | |
OTURASTONE SL | Administrador Unico | 09/04/2018 | |
CATAS BALEAR SL | Administrador Unico | 11/09/2013 | |
FERYVAL VIAJES SL | Administrador Unico | 10/12/2012 | |
RESTAURANTE LA CEPA VIEJA SL | Socio Unico | 22/12/2010 | |
RESTAURANTE LA CEPA VIEJA SL | Administrador Unico | 22/12/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO GOMEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GOMEZ FERNANDO
Empresa: GRUPO 10 MEDIACION SL
Administrador Solidario
- Moreno Gomez Fernando
- Pliego Perez Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7174 , F 165, S 8, H SE133498, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-41
Empresa: OTURASTONE SL
Administrador Unico
- Moreno Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 80, S 8, H GR 51403, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-18
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Basadre Gomez Oscar
- Campillo Rodriguez-moron Ana Maria
- Castro Muñoz Antonio
- Del Amo Alvarez Cesar
- Delgado Palomino Rafael
- Garcia Garrido Jose Luis
- Gonzalez Garcia Emilia
- Gonzalo Oraa Roberto
- Lara Cobo Alberto
- Lopez Mira Victor
- Moreno Gomez Fernando
- Nuñez Carballares Ester
- Olano Castro Maria-teresa
- Perez Fernandez Rosa
- Pizarro Soto Pablo
- Ramirez Perez Juan-luis
- Rodriguez Morales Victoriano
- Sendra Vicedo Fernando
- Troyano Castizo Maria-esther
- Ureña Brioso Jose Antonio
- Villarino Lozano Natividad
Apoderado
- Burguillo Paredes Irene
- Calavia Gallardo Maria Del Val
- Castellanos Jimenez Consuelo
- Demur Delmas Jose-felix
- Garcia Carranza Fermina
- Garcia Nicolas Victor
- Garrido Castreño Jose Maria
- Gonzalez Alhaja Ana Isabel
- Herrero Beneitez Maria Rosa
- Leiva Llort Sonia
- Molina Rodriguez Esteban
- Montejo Gomez Oscar
- Novellon Andres Ricardo
- Ocarranza Castro Juan Antonio
- Pagan Pagan Antonio
- Palomares Martin Jesus
- Pereira Marti Rocio
- Perez-holanda Fernandez Maria Eugenia
- Real Torres Luisa
- Ruiz Murillo Maria Mercedes
- Todo Balbastre Vicenta
- Vidal Lanza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 144, S 8, H M 52461, I/A 646 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: CATAS BALEAR SL
Administrador Unico
- Moreno Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 154, S 8, H PM 58019, I/A 2 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-07
Empresa: FERYVAL VIAJES SL
Administrador Unico
- Moreno Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 57, S 8, H GR 42307, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-18
Empresa: RESTAURANTE LA CEPA VIEJA SL
Administrador Unico
- Moreno Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 18, S 8, H GR 39032, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-18
Empresa: RESTAURANTE LA CEPA VIEJA SL
Socio Único
- Moreno Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 18, S 8, H GR 39032, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-18
Información de MORENO GOMEZ FERNANDO
Mostramos los datos de MORENO GOMEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GOMEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos