MORENO GER RAUL
Informe ejecutivo de MORENO GER RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO GER RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORENO-GER SERVICIOS SL | Liquidador | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
MORENO-GER SERVICIOS SL | Administrador Unico | 21/04/2016 | 02/12/2020 |
MORENO-GER SERVICIOS SL | Administrador Unico | 21/03/2011 | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE MORENO GER RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GER RAUL
Empresa: MORENO-GER SERVICIOS SL
Liquidador
- Moreno Ger Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28670 , F 32, S 8, H M 516313, I/A 4 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: MORENO-GER SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ger Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28670 , F 32, S 8, H M 516313, I/A 4 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: MORENO-GER SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ger Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28670 , F 32, S 8, H M 516313, I/A 3 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: MORENO-GER SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ger Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28670 , F 32, S 8, H M 516313, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Empresa: MORENO-GER SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Moreno Ger Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28670 , F 30, S 8, H M 516313, I/A 1 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Información de MORENO GER RAUL
Mostramos los datos de MORENO GER RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GER RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos