MORENO GARCIA SALVADOR
Informe ejecutivo de MORENO GARCIA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO GARCIA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEMBRILLO DIGITAL SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | |
CREA & CONVENCE SL | Administrador Unico | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE MORENO GARCIA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GARCIA SALVADOR
Empresa: GEMELLANET SL
Liquidador
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 48, S 8, H GR 23014, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-18
Empresa: GEMELLANET SL
Administrador Solidario
- Montes Torres Felipe
- Moreno Garcia Salvador
Liquidador
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 48, S 8, H GR 23014, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-18
Empresa: REDDISA PRODUCTOS QUIMICOS SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 109, S 8, H S 28496, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-39
Empresa: CREA & CONVENCE SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 220, S 8, H TF 53230, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-38
Empresa: MEMBRILLO DIGITAL SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 216, S 8, H TF 53228, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-38
Empresa: REDDISA PRODUCTOS QUIMICOS SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 108, S 8, H S 28496, I/A 1 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-39
Información de MORENO GARCIA SALVADOR
Mostramos los datos de MORENO GARCIA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GARCIA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos