MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
Informe ejecutivo de MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECARDE DECORACION SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 | |
TECARDE DECORACION SL | Liquidador Mancomunado | 03/06/2013 | 03/06/2013 |
MILTON ALIMENTACION SL | Administrador Solidario | 31/05/2013 | |
TECARDE SL | Administrador Solidario | 01/07/2010 | 01/03/2012 |
TECARDE MOBILIARIO SL | Administrador Solidario | 02/07/2010 | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
Empresa: TECARDE DECORACION SL
Liquidador Mancomunado
- Ayerza Fernandez Abel
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 52, S 8, H Z 44103, I/A 4 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-50
Empresa: TECARDE DECORACION SL
Administrador Solidario
- Ayerza Fernandez Abel
- Ayerza Moreno Jose
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 52, S 8, H Z 44103, I/A 4 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-50
Empresa: MILTON ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Ayerza Fernandez Abel
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 36, S 8, H Z 44518, I/A 3 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-50
Empresa: TECARDE SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 8, S 8, H Z 11311, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Empresa: TECARDE MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 143, S 8, H Z 39983, I/A 5 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Empresa: TECARDE SL
Administrador Solidario
- Ayerza Fernandez Abel
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 8, S 8, H Z 11311, I/A 12 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-50
Empresa: TECARDE MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Ayerza Fernandez Abel
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 143, S 8, H Z 39983, I/A 4 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-50
Empresa: TECARDE MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 143, S 8, H Z 39983, I/A 3 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-50
Empresa: TECARDE SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia De Las Mestas Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 7, S 8, H Z 11311, I/A 11 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-50
Información de MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI
Mostramos los datos de MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GARCIA DE LAS MESTAS ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos