MORENO GARCIA ANA MARIA
Informe ejecutivo de MORENO GARCIA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO GARCIA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL PARCEL SERVICES 360 SL | Administrador Solidario | 20/09/2017 | |
INVERSIONES SAMOU SL | Administrador Unico | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORENO GARCIA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GARCIA ANA MARIA
Empresa: GLOBAL PARCEL SERVICES 360 SL
Administrador Solidario
- Diaz Hernandez Noelia
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 203, S 8, H TO 39813, I/A 1 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-45
Empresa: RESER ECOLOGICO SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34621 , F 218, S 8, H B 252912, I/A 5 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-08
Empresa: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA
Apoderado
- Aguado Perez Francisco Jose
- Amigo Casas Joan
- Arias Feria Pedro
- Arias Martinez Eduardo
- Artero Royuela Raquel
- Cambron Mellado Jose Luis
- Coello Brufau Joaquin
- Elvira Rodrigo Alberto
- Ezponda Delgado Maria Isabel
- Garcia Diez Miquel Angel
- Garcia Temprano Mahey
- Gete Sabater Pilar
- Moreno Garcia Ana Maria
- Oblanca Rojo Mercedes
- Pardo Benavente Jose Luis
- Perez Fernandez Jose Delfin
- Perez Redondo Eva Maria
- Rivera Latas Maria Isabel
- Sendra Font Joan
- Tarres Sabartes Jose Oriol
- Urbano Lopez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 4, S 8, H B 266627, I/A 118 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 184, S 8, H C 5521, I/A 277 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-15
Empresa: RESER ECOLOGICO SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34621 , F 218, S 8, H B 252912, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Empresa: INVERSIONES SAMOU SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 73, S 8, H CO 30848, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-14
Empresa: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA
Apoderado
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 16, S 8, H B 266627, I/A 97 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Apoderado
- Moreno Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 175, S 8, H C 5521, I/A 256 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-15
Información de MORENO GARCIA ANA MARIA
Mostramos los datos de MORENO GARCIA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GARCIA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos