MORENO FERNANDEZ JAIME
Informe ejecutivo de MORENO FERNANDEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO FERNANDEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES CENTRO SUR SA | Administrador Solidario | 18/07/2013 | 07/09/2022 |
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CEDICO SL | Administrador Solidario | 23/11/2011 | 10/06/2022 |
VINCULACIONES DE MORENO FERNANDEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO FERNANDEZ JAIME
Empresa: DISTRIBUCIONES CENTRO SUR SA
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Jaime
- Seligrat Vela Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 130, S 8, H M 49236, I/A 14 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Jaime
- Seligrat Vela Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 28, S 8, H M 528729, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: DISTRIBUCIONES CENTRO SUR SA
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Jaime
- Seligrat Vela Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 128, S 8, H M 49236, I/A 12 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: DISTRIBUCIONES CENTRO SUR SA
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Jaime
- Seligrat Vela Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 128, S 8, H M 49236, I/A 11 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Jaime
- Seligrat Vela Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 24, S 8, H M 528729, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Información de MORENO FERNANDEZ JAIME
Mostramos los datos de MORENO FERNANDEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO FERNANDEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos