MORENO FERNANDEZ GERARDO
Informe ejecutivo de MORENO FERNANDEZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO FERNANDEZ GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJETREO CERVECERIAS SL | Administrador Unico | 27/05/2021 | |
HAY QUE SEGUIR SL | Administrador Unico | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE MORENO FERNANDEZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO FERNANDEZ GERARDO
Empresa: AJETREO CERVECERIAS SL
Administrador Unico
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7053 , F 70, S 8, H SE130404, I/A 1 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-41
Empresa: HAY QUE SEGUIR SL
Administrador Unico
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6747 , F 202, S 8, H SE122620, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-41
Empresa: HAY QUE SEGUIR SL
Administrador Solidario
- Acuña Dorado Jose Luis
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6747 , F 202, S 8, H SE122620, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-41
Empresa: FLAMENCO ENTREAMIGOS SL
Administrador Solidario
- Corpas Ortuño Francisco Javier
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 81, S 8, H M 556408, I/A 7 (28/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: HAY QUE SEGUIR SL
Administrador Solidario
- Acuña Dorado Jose Luis
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6747 , F 201, S 8, H SE122620, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-41
Empresa: FLAMENCO ENTREAMIGOS SL
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 80, S 8, H M 556408, I/A 5 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: FLAMENCO ENTREAMIGOS SL
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 79, S 8, H M 556408, I/A 2 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: GRANDE PERSONA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Javier
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30401 , F 130, S 8, H M 547168, I/A 3 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: FLAMENCO ENTREAMIGOS SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Guisado Miguel Jesus
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 78, S 8, H M 556408, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Empresa: GRANDE PERSONA SL
Administrador Solidario
- Higon Porras Jose Ramon
- Moreno Fernandez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30401 , F 128, S 8, H M 547168, I/A 1 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Información de MORENO FERNANDEZ GERARDO
Mostramos los datos de MORENO FERNANDEZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO FERNANDEZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos