MORENO FERNANDEZ AURELIO
Informe ejecutivo de MORENO FERNANDEZ AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO FERNANDEZ AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE MALAGA SLP | Administrador Mancomunado | 25/10/2023 | |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE MALAGA SLP | Soc.Prof. | 28/03/2023 | |
MEDMAR ALTAIR SL | Administrador Solidario | 18/11/2022 | |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE CEUTA SLP | Administrador Solidario | 16/04/2015 |
VINCULACIONES DE MORENO FERNANDEZ AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO FERNANDEZ AURELIO
Administrador Mancomunado
- Moreno Fernandez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5035, L 3942, F 117, S 8, H MA 39139, I/A 15 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-29
Soc.Prof.
- Moreno Fernandez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5035, L 3942, F 117, S 8, H MA 39139, I/A 14 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: MEDMAR ALTAIR SL
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5064, L 3971, F 2, S 8, H MA115522, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-29
Administrador Solidario
- Moreno Fernandez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 26, S 8, H CE 2257, I/A 7 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-51
Información de MORENO FERNANDEZ AURELIO
Mostramos los datos de MORENO FERNANDEZ AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO FERNANDEZ AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos